序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈育阳 | 40% | 0.4 |
2 | 张克军 | 30% | 0.3 |
3 | 万建国 | 20% | 0.2 |
4 | 陈改玉 | 10% | 0.1 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
2016年1月6日 至 2021年1月5日
|
2016年1月6日 至 2026年1月5日
|
2 | 2021-07-02 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
陈育阳;
|
陈育阳;
|
3 | 2017-06-26 | 联络员备案 |
陈改玉 备案手机:*****
|
陈改玉 备案手机:*****
|
4 | 2017-06-14 | 联络员备案 |
陈改玉 备案手机:*****
|
陈改玉 备案手机:*****
|