序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余剑 | 42.85714% | 30.0万人民币 |
2 | 袁正清 | 14.28571% | 10.0万人民币 |
3 | 庞昌国 | 14.28571% | 10.0万人民币 |
4 | 严学安 | 14.28571% | 10.0万人民币 |
5 | 袁山明 | 14.28571% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余剑
|
|
2 |
严学安
|
|
3 |
袁山明
|
|
4 |
庞昌国
|
|
5 |
袁正清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-09-29成员
|
2 | 2019-05-08 | 联络员备案 |
袁正清 *** 备案手机:***
|
余剑 *** 备案手机:***
|
3 | 2016-09-27 | 联络员备案 |
袁正清 备案手机:*****
|
袁正清 备案手机:*****
|
4 | 2016-09-27 | 财务负责人 |
|
余卫东
|
5 | 2016-05-27 | 联络员备案 |
袁正清 备案手机:*****
|
袁正清 备案手机:*****
|
6 | 2016-05-25 | 联络员备案 |
袁正清 备案手机:*****
|
袁正清 备案手机:*****
|