序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡学良 | 60% | 180.0万人民币 |
2 | 张静波 | 10% | 30.0万人民币 |
3 | 文毅 | 10% | 30.0万人民币 |
4 | 林正兰 | 10% | 30.0万人民币 |
5 | 孙少兰 | 10% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙少兰
|
|
2 |
张静波
|
|
3 |
林正兰
|
|
4 |
蔡学良
|
|
5 |
文毅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-20 | 联络员备案 |
蔡学良 *** 备案手机:***
|
孙少兰 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-04-20 | 法定代表人变更 |
彭乐才
|
孙少兰
|
3 | 2017-05-24 | 联络员备案 |
蔡学良 备案手机:*****
|
蔡学良 备案手机:*****
|
4 | 2017-05-16 | 联络员备案 |
蔡学良 备案手机:*****
|
蔡学良 备案手机:*****
|
5 | 2016-08-12 | 法定代表人变更 |
蔡学良
|
彭乐才
|
6 | 2016-08-12 | 财务负责人 |
|
蔡丹
|
7 | 2016-06-07 | 联络员备案 |
蔡学良 备案手机:*****
|
蔡学良 备案手机:*****
|