序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘尧才 | 52.94118% | 45.0万人民币 |
2 | 龚凯 | 23.52941% | 20.0万人民币 |
3 | 刘尧**** | 23.52941% | 20.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-18 | 联络员备案 |
刘尧**** *** 备案手机:***
|
刘尧**** *** 备案手机:***
|
2 | 2022-06-09 | 联络员备案 |
刘尧**** *** 备案手机:***
|
刘尧**** *** 备案手机:***
|
3 | 2021-06-17 | 联络员备案 |
刘尧**** *** 备案手机:***
|
刘尧**** *** 备案手机:***
|
4 | 2019-06-13 | 联络员备案 |
刘尧**** *** 备案手机:***
|
刘尧**** *** 备案手机:***
|
5 | 2018-11-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
2012年9月21日 至 2028年12月31日
|
2012年9月21日 至 长期
|
6 | 2018-11-21 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
刘尧才; [退出]
|
刘尧****; [新增]
|
7 | 2018-11-21 | 财务负责人 |
刘尧**** ***
|
刘尧**** ***
|
8 | 2018-11-20 | 经营期限(营业期限)变更 |
2012年9月21日 至 2017年9月20日
|
2012年9月21日 至 2028年12月31日
|
9 | 2018-11-20 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
刘尧才;
|
刘尧才;
|
10 | 2018-11-20 | 财务负责人 |
|
刘尧**** ***
|