序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-08 | 法定代表人变更 |
李伟
|
李伟
|
2 | 2022-04-08 | 经营期限 |
2002年4月16日 至 2022年3月26日
|
2002年4月16日 至 长期
|
3 | 2022-04-08 | 股东变更 |
侯新妹 , [退出]湖南瑞鑫企业****展有限公司 ,彭蕾 [退出]
|
湖南瑞鑫企业****展有限公司 ,李桂芳 , [新增]李伟 [新增]
|
4 | 2018-06-25 | 联络员备案 |
贺红光 *** 备案手机:***
|
阳红艳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2005-06-03 | 法定代表人变更 |
彭蕾
|
李伟
|