序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钟凯辉 | 80% | 800.0万人民币 |
2 | 范艳月 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟凯辉
|
|
2 |
范艳月
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-16 | 章程备案 |
无
|
2022-06-15股东股权变更,法定代表人由经理担任变更为由执行董事担任
|
2 | 2022-06-16 | 股东变更 |
范石坪 , [退出]范艳月
|
范艳月 ,钟凯辉 [新增]
|
3 | 2022-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范艳月
|
范艳月
|
4 | 2022-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范石坪 [退出]
|
钟凯辉 [新增]
|
5 | 2022-03-07 | 法定代表人变更 |
范石坪
|
钟凯辉
|
6 | 2022-03-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范石坪 [退出]
|
钟凯辉 [新增]
|
7 | 2022-03-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范石坪
|
范石坪
|
8 | 2022-03-07 | 章程备案 |
无
|
2022-03-05修改章程,经理任公司法定代表人
|
9 | 2015-09-24 | 股东变更 |
段干林 , [退出]段堂枧 , [退出]范石坪 ,范艳月 ,何莉娅 , [退出]黄勇 , [退出]刘濯滟 , [退出]欧亚群 , [退出]盘光林 , [退出]苏京安 [退出]
|
范石坪 ,范艳月
|
10 | 2015-09-24 | 投资人(股权)变更 |
苏京安 出资 150万人民币; [退出]刘濯滟 出资 150万人民币; [退出]黄勇 出资 100万人民币; [退出]段干林 出资 100万人民币; [退出]欧亚群 出资 200万人民币; [退出]盘光林 出资 100万人民币; [退出]何莉娅 出资 100万人民币; [退出]范艳月 出资 200万人民币;范石坪 出资 800万人民币;段堂枧 出资 100万人民币; [退出]
|
范艳月 出资 200万人民币;范石坪 出资 800万人民币;
|