序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李秀军 | 52% | 260.0万人民币 |
2 | 谭林 | 48% | 240.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李秀军
|
|
2 |
谭林
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宜章县金丰汽车销售有限公司里田分公司
|
曾威 | 2018-06-22 |
2 |
宜章县金丰汽车销售有限公司岩泉分公司
|
李锋 | 2016-11-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-14 | 法定代表人变更 |
李锋
|
李秀军
|
2 | 2022-06-14 | 股东变更 |
李锋 , [退出]谭林
|
李秀军 , [新增]谭林
|
3 | 2022-06-14 | 章程备案 |
无
|
2022-06-13提交新章程
|
4 | 2022-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李锋 [退出]
|
李秀军 [新增]
|
5 | 2021-07-15 | 联络员备案 |
谭太友 *** 备案手机:***
|
李锋 *** 备案手机:***
|
6 | 2021-07-15 | 章程备案 |
无
|
2021-07-13提交新章程
|
7 | 2021-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李锋
|
李锋
|
8 | 2021-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭松旺 [退出]
|
谭林 [新增]
|
9 | 2021-07-15 | 股东变更 |
李锋 ,谭松旺 [退出]
|
李锋 ,谭林 [新增]
|
10 | 2021-07-13 | 联络员备案 |
谭太友 *** 备案手机:***
|
谭太友 *** 备案手机:*** (网上办理)
|