序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘思远 | 67% | 134.0万人民币 |
2 | 欧雁冰 | 33% | 66.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
欧雁冰
|
|
2 |
刘思远
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-24 | 经营范围变更 |
其他人力资源服务;工程管理服务;机械设备经营租赁;信息技术咨询服务。(未经批准,不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务;不得以公开方式募集资金、不得吸收存款、不得****放贷款、不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);商标代理;知识产权服务(专利代理服务除外);商务代理代办服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;工程管理服务;机械设备租赁;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2022-03-24 | 章程备案 |
无
|
2022-03-23经营范围变更、章程备案
|
3 | 2020-06-05 | 法定代表人变更 |
刘思远
|
欧雁冰
|
4 | 2020-06-05 | 章程备案 |
无
|
2020-06-04法人代表
|
5 | 2020-06-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘思远 [退出]
|
欧雁冰 [新增]
|
6 | 2020-06-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
欧雁冰 [退出]
|
刘思远 [新增]
|
7 | 2020-06-05 | 联络员备案 |
刘思远 *** 备案手机:***
|
欧雁冰 *** 备案手机:***
|