序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-08 | 联络员备案 |
秦晓 *** 备案手机:***
|
王尤盛 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-09-05 | 负责人变更 |
黄鹍鹏 [退出]
|
张哲华 [新增]
|
3 | 2019-08-07 | 联络员备案 |
钟丽 *** 备案手机:***
|
秦晓 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-11-26 | 负责人变更 |
汪德华 [退出]
|
黄鹍鹏 [新增]
|
5 | 2018-05-24 | 联络员备案 |
储双 *** 备案手机:***
|
钟丽 *** 备案手机:*** (网上办理)
|