序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周中华 | 51% | 255.0万人民币 |
2 | 肖平国 | 24.5% | 122.5万人民币 |
3 | 何华 | 12.25% | 61.25万人民币 |
4 | 武静 | 12.25% | 61.25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周中华
|
|
2 |
武静
|
|
3 |
肖平国
|
|
4 |
胡琦
|
|
5 |
何华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
郴州市佳辉贸易有限公司资兴分公司
|
李运龙 | 2016-09-01 |
2 |
郴州市佳辉贸易有限公司北湖分公司
|
何冬梅 | 2016-08-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-11 | 股东变更 |
何华 ,肖平国 ,周中华
|
何华 ,武静 , [新增]肖平国 ,周中华
|
2 | 2022-04-11 | 章程备案 |
无
|
2022-03-31周中华股份变更成255万,武静股份为61,25万
|
3 | 2021-02-09 | 章程备案 |
无
|
None
|
4 | 2021-02-09 | 章程备案 |
无
|
|
5 | 2021-02-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周中华肖平国闫彦磊 [退出]
|
肖平国武静 [新增]周中华
|
6 | 2021-02-09 | 股东变更 |
何华 ,肖平国 ,周中华 ,闫彦磊 [退出]
|
何华 ,肖平国 ,周中华
|
7 | 2021-02-09 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
肖平国;何华;周中华;闫彦磊; [退出]
|
肖平国;何华;周中华;
|
8 | 2019-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何冬梅 [退出]
|
何华 [新增]
|
9 | 2019-12-04 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2019-12-04 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
肖平国;何冬梅; [退出]周中华;闫彦磊;
|
肖平国;何华; [新增]周中华;闫彦磊;
|