序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭青文 | 50.5% | 1010.0万人民币 |
2 | 吴建升 | 49.5% | 990.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭青文
|
|
2 |
吴建升
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
桂阳鼎弘房地产开****有限公司骏马鑫苑项目部
|
谭华文 | 2017-08-31 |
2 |
桂阳鼎弘房地产开****有限公司西山汇景项目部
|
李细文 | 2017-01-06 |
3 |
桂阳鼎弘房地产开****有限公司名泰华府项目部
|
廖勇超 | 2016-08-09 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-01-10 | 分公司/分支机构备案 |
桂阳鼎弘房地产开****有限公司名泰华府项目部 ;
|
桂阳鼎弘房地产开****有限公司名泰华府项目部 ;桂阳鼎弘房地产开****有限公司西山汇景项目部;
|
2 | 2016-08-29 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
桂阳鼎弘房地产开****有限公司名泰华府项目部 ;
|
3 | 2016-06-29 | 财务负责人 |
|
吴春萍
|
4 | 2014-11-04 | 股东变更 |
刘能文 [退出]谭青文吴建升
|
谭青文吴建升
|
5 | 2014-11-04 | 经营范围 |
房地产开****经营。
|
房地产开****经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动。)
|
6 | 2014-11-04 | 法定代表人变更 |
刘能文
|
谭青文
|
7 | 2014-11-04 | 投资人(股权)变更 |
刘能文出资 510.00000万元 人民币; [退出]谭青文出资 500.00000万元 人民币;吴建升出资 990.00000万元 人民币
|
谭青文出资 1010.00000( + 102% )万元 人民币 ;吴建升出资 990.00000万元 人民币
|
8 | 2014-07-11 | 股东变更 |
刘能文谭青文吴建升
|
刘能文谭青文吴建升
|
9 | 2014-07-11 | 注册资本(金)变更 |
1000.0000万元[人民币]
|
2000.0000万元[人民币]
|
10 | 2014-07-11 | 投资人(股权)变更 |
刘能文出资 510.00000万元 人民币;吴建升出资 400.00000万元 人民币;谭青文出资 90.00000万元 人民币
|
刘能文出资 510.00000万元 人民币 ;谭青文出资 500.00000( + 455.55556% )万元 人民币 ;吴建升出资 990.00000( + 147.5% )万元 人民币
|