序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈黎军 | 85% | 102.0万人民币 |
2 | 许明伟 | 15% | 18.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈黎军
|
|
2 |
李冬玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-05 | 股东变更 |
吴邑忠 , [退出]许明伟
|
陈黎军 , [新增]许明伟
|
2 | 2019-11-05 | 章程备案 |
无
|
2019-11-04股东股权变更
|
3 | 2019-11-05 | 联络员备案 |
吴邑忠 *** 备案手机:***
|
陈黎军 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-11-05 | 法定代表人变更 |
吴邑忠
|
陈黎军
|
5 | 2019-11-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴邑忠 [退出]
|
陈黎军 [新增]
|
6 | 2019-11-04 | 联络员备案 |
吴邑忠 *** 备案手机:***
|
吴邑忠 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2019-06-05 | 联络员备案 |
吴邑忠 *** 备案手机:***
|
吴邑忠 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-06-04 | 联络员备案 |
吴邑忠 *** 备案手机:***
|
吴邑忠 *** 备案手机:***
|