序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上饶市江杰企业****展有限公司 | 32.5% | 260.0万人民币 |
2 | 江西凤凰建业有限责任公司 | 24% | 192.0万人民币 |
3 | 童凡 | 22% | 176.0万人民币 |
4 | 边文杰 | 15% | 120.0万人民币 |
5 | 罗贤文 | 6.5% | 52.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
童凡
|
|
2 |
罗贤文
|
|
3 |
李杰卫
|
|
4 |
边文杰
|
|
5 |
韩荣庐
|
|
6 |
边文革
|
|
7 |
余文忠
|
|
8 |
张玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-29 | 股东变更 |
边文杰 ,江西凤凰建业有限责任公司 ,罗贤文 ,上饶市江杰企业****展有限公司 ,童凡
|
边文杰 ,江西凤凰建业有限责任公司 ,罗贤文 ,上饶市江杰企业****展有限公司 ,童凡
|
2 | 2022-06-29 | 注册资本变更 |
3000万人民币
|
800.000000万人民币( - 73.33333% )
|
3 | 2020-12-21 | 经营期限 |
2011年3月8日 至 2020年12月31日
|
2011年3月8日 至 长期
|
4 | 2020-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张玲陈志良 [退出]李英胜 [退出]
|
边文革 [新增]余文忠 [新增]张玲
|
5 | 2020-11-17 | 联络员备案 |
余文忠 *** 备案手机:***
|
凡磊 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2016-03-30 | 股东变更 |
江西凤凰建业有限责任公司 ,雷春茂 , [退出]上饶市江杰企业****展有限公司 ,童凡 ,余文忠 [退出]
|
边文杰 , [新增]江西凤凰建业有限责任公司 ,罗贤文 , [新增]上饶市江杰企业****展有限公司 ,童凡
|
7 | 2016-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
童凡
|
韩荣庐 [新增]童凡边文杰 [新增]罗贤文 [新增]李杰卫 [新增]
|
8 | 2016-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
张玲陈志良李英胜
|
9 | 2016-03-30 | 监事备案 |
|
张玲 [新增]陈志良 [新增]李英胜 [新增]
|
10 | 2016-03-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
2011年3月8日 至 2017年3月7日
|
2011年3月8日 至 2020年12月31日
|