序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄楚辉 | 80% | 640.0万人民币 |
2 | 李衣国 | 20% | 160.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄楚辉
|
|
2 |
李衣国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-06 | 股东变更 |
黄楚辉 ,周权 [退出]
|
黄楚辉 ,李衣国 [新增]
|
2 | 2021-04-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周权 [退出]
|
李衣国 [新增]
|
3 | 2021-04-06 | 章程备案 |
无
|
2021-03-26修改公司章程第三章第六条
|
4 | 2021-04-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄楚辉
|
黄楚辉
|
5 | 2021-03-22 | 章程备案 |
无
|
2021-03-02修改公司章程第二章第五条,第三章第六条
|
6 | 2021-03-22 | 股东变更 |
黄楚辉 ,周权
|
黄楚辉 ,周权
|
7 | 2021-03-22 | 注册资本变更 |
6000万人民币
|
800.000000万人民币( - 86.66667% )
|
8 | 2019-11-13 | 联络员备案 |
周文茂 *** 备案手机:***
|
李平 *** 备案手机:***
|
9 | 2019-11-13 | 法定代表人变更 |
胡伟玲
|
黄楚辉
|
10 | 2019-11-13 | 股东变更 |
胡伟玲 , [退出]周权
|
黄楚辉 , [新增]周权
|