序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李永忠 | 36% | 72万人民币 |
2 | 彭龙金 | 27% | 54万人民币 |
3 | 罗昌勤 | 15% | 30万人民币 |
4 | 佘诸能 | 12% | 24万人民币 |
5 | 佘礼周 | 10% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
佘诸能
|
|
2 |
李永忠
|
|
3 |
罗昌勤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-05 | 联络员备案 |
罗昌勤 *** 备案手机:***
|
佘诸能 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-09-12 | 经营范围变更 |
电子、玩具、五金制品(不含电镀)生产、加工及销售。(筹建)*
|
电子、玩具、五金制品(不含电镀)生产、加工及销售;硫酸、盐酸、次氯酸钠、氢氧化钠、压缩氧、冷冻液态氧、压缩氮、冷冻液态氮、压缩氩、冷冻液态氩、二氧化碳、冷冻二氧华碳、混合气批****和零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-01-25 | 股东变更 |
李永忠 ,罗昌勤 ,彭龙金 ,佘礼周 ,佘诸能
|
李永忠 ,罗昌勤 ,彭龙金 ,佘礼周 ,佘诸能
|
4 | 2019-01-25 | 法定代表人变更 |
佘礼周
|
佘诸能
|
5 | 2019-01-25 | 注册资本变更 |
30万人民币
|
200.000000万人民币( + 566.66667% )
|
6 | 2019-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
佘礼周 [退出]
|
佘诸能 [新增]
|
7 | 2019-01-25 | 章程备案 |
无
|
2019-01-22
|
8 | 2017-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭龙金 [退出]
|
罗昌勤 [新增]
|
9 | 2017-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李永忠 [退出]
|
佘礼周 [新增]
|
10 | 2017-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
佘礼周 [退出]
|
李永忠 [新增]
|