序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘冰 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 李波 | 20% | 200.0万人民币 |
3 | 陈星 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘冰
|
|
2 |
李波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-26 | 联络员备案 |
李波 *** 备案手机:***
|
龚国丹 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-11-18 | 联络员备案 |
李波 *** 备案手机:***
|
李波 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-11-18 | 财务负责人 |
陈星 ***
|
李兵 ***
|
4 | 2019-11-18 | 章程备案 |
|
财务负责人变更
|
5 | 2019-10-16 | 地址变更 |
湖南省郴州市苏仙区苏仙南路22号店小二商住楼1栋203、204房
|
湖南省郴州市苏仙区白露塘镇东河西路与鹿仙大道交汇处东谷电子商务产业园服务大厦5楼卡位022号
|
6 | 2019-05-15 | 经营范围变更 |
医疗器械、仪器仪表、塑料制品、计算机软件、计算机及辅助设备销售;技术开****、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
医疗用品及器材、其他文化用品、其他日用品、家具、其他电子产品的零售;销售仪器仪表;销售塑料制品;计算机软件硬件及辅助设备销售;技术开****;信息技术咨询、其他技术推广的服务;其他机械设备及电子产品、其他文化用品、其他化工产品、非金属矿及制品的批****;销售金属制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘冰 [退出]
|
李波 [新增]
|
8 | 2019-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李波 [退出]
|
刘冰 [新增]
|
9 | 2019-04-22 | 法定代表人变更 |
李波
|
刘冰
|