序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李平福 | 50% | 25万人民币 |
2 | 胡国安 | 50% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李群
|
|
2 |
胡国安
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-12 | 联络员备案 |
李群 *** 备案手机:***
|
李群 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-05-11 | 联络员备案 |
李群 *** 备案手机:***
|
李群 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-06-09 | 联络员备案 |
李群 *** 备案手机:***
|
李群 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-06 | 联络员备案 |
李群 *** 备案手机:***
|
李群 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-06-04 | 联络员备案 |
李群 *** 备案手机:***
|
李群 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-06-03 | 联络员备案 |
李群 *** 备案手机:***
|
李群 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-06-02 | 联络员备案 |
李群 *** 备案手机:***
|
李群 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-06-19 | 联络员备案 |
李群 *** 备案手机:***
|
李群 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-06-15 | 联络员备案 |
李群 *** 备案手机:***
|
李群 *** 备案手机:***
|
10 | 2017-06-12 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:胡国安;成员:胡国安;成员:李平福;
|