序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈益民 | 20.41493% | 1367.8万人民币 |
2 | 李淦伦 | 16.74925% | 1122.2万人民币 |
3 | 贺术春 | 15.52239% | 1040万人民币 |
4 | 许群华 | 11.19403% | 750万人民币 |
5 | 喻志强 | 7.40298% | 496万人民币 |
6 | 何亮亮 | 4.62687% | 310万人民币 |
7 | 郴州瑞众祥技术咨询企业(有限合伙) | 4.08955% | 274万人民币 |
8 | 永兴瑞永祥技术咨询服务中心(有限合伙) | 2.98507% | 200万人民币 |
9 | 贺兰平 | 2.77612% | 186万人民币 |
10 | 永兴瑞益祥信息技术咨询合伙企业(有限合伙) | 2.56119% | 171.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈益民
|
|
2 |
肖劲
|
|
3 |
赖军
|
|
4 |
李文
|
|
5 |
廖少毅
|
|
6 |
刘华
|
|
7 |
许群华
|
|
8 |
贺术春
|
|
9 |
李淦伦
|
|
10 |
邹小玲
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南晶讯光电股份有限公司长沙分公司
|
贺术春 | 2021-10-09 |
2 |
湖南晶讯光电股份有限公司广州分公司
|
贺术春 | 2017-03-24 |
3 |
湖南晶讯光电股份有限公司深圳分公司
|
贺术春 | 2015-06-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-02 | 注册资本(金)变更 |
6700.000000万人民币
|
6700.000000万人民币
|
2 | 2021-09-02 | 章程备案 |
无
|
2021-08-18章程备案
|
3 | 2021-09-02 | 企业类型变更 |
有限责任公司(台港澳与境内合资)
|
股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
|
4 | 2021-09-02 | 名称变更 |
郴州市晶讯光电有限公司
|
湖南晶讯光电股份有限公司
|
5 | 2021-09-02 | ****起人名称 |
无
|
陈运汉; [新增]许群华; [新增]李文; [新增]贺术春; [新增]何亮亮; [新增]钟菊连; [新增]郴州瑞众祥技术咨询企业(有限合伙); [新增]永兴瑞益祥信息技术咨询合伙企业(有限合伙); [新增]李淦伦; [新增]李燕芬; [新增]永兴瑞永祥技术咨询服务中心(有限合伙); [新增]郴州瑞穗祥技术咨询服务企业(有限合伙); [新增]颜金云; [新增]喻志强; [新增]李芊; [新增]陈益民; [新增]贺兰平; [新增]刘安青 [新增]
|
6 | 2021-09-02 | 股东变更 |
郴州瑞穗祥技术咨询服务企业(有限合伙) ,郴州瑞众祥技术咨询企业(有限合伙) ,陈益民 ,陈运汉 ,何亮亮 ,贺兰平 ,贺术春 ,李文 ,李燕芬 ,李芊 ,李淦倫 , [退出]刘安青 ,许群华 ,颜金云 ,永兴瑞益祥信息技术咨询合伙企业(有限合伙) ,永兴瑞永祥技术咨询服务中心(有限合伙) ,喻志强 ,钟菊连
|
郴州瑞穗祥技术咨询服务企业(有限合伙) ,郴州瑞众祥技术咨询企业(有限合伙) ,陈益民 ,陈运汉 ,何亮亮 ,贺兰平 ,贺术春 ,李文 ,李燕芬 ,李芊 ,李淦伦 , [新增]刘安青 ,许群华 ,颜金云 ,永兴瑞益祥信息技术咨询合伙企业(有限合伙) ,永兴瑞永祥技术咨询服务中心(有限合伙) ,喻志强 ,钟菊连
|
7 | 2021-09-02 | 经理备案 |
赖军李文贺术春
|
赖军贺术春李文
|
8 | 2021-09-02 | 董事备案 |
许群华贺术春李文陈益民李淦倫 [退出]
|
赖军 [新增]刘华 [新增]肖劲 [新增]许群华李文李淦伦 [新增]贺术春陈益民廖少毅 [新增]
|
9 | 2021-09-02 | 境外股东****起人的境内法律文件送达接受人备案 |
曾蕊; [退出]曾蕊 [退出]
|
张玉兰; [新增]张玉兰 [新增]
|
10 | 2021-09-02 | 监事备案 |
陈运汉 [退出]
|
邹小玲 [新增]朱建明 [新增]潘东俊 [新增]
|