序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 资兴市城市建设投资有限责任公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈续跃
|
|
2 |
邬忠平
|
|
3 |
陈玮顼
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁向东 [退出]
|
邬忠平 [新增]
|
2 | 2021-03-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈续跃 [退出]
|
袁向东 [新增]
|
3 | 2020-04-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈丽华 [退出]
|
陈玮顼 [新增]
|
4 | 2019-06-20 | 联络员备案 |
余中 *** 备案手机:***
|
刘雨薇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2018-12-13 | 法定代表人变更 |
王华军
|
陈续跃
|
6 | 2018-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁向东 [退出]
|
陈续跃 [新增]
|
7 | 2018-12-13 | 地址变更 |
湖南省郴州市资兴市唐洞街道阳安路工商银行院内
|
资兴市唐洞街道阳安路18号
|
8 | 2018-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
庞汉辉 [退出]
|
陈丽华 [新增]
|
9 | 2018-12-13 | 章程备案 |
无
|
2018-09-28通过新的公司章程
|
10 | 2018-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王华军 [退出]
|
陈续跃 [新增]
|