序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄仁华 | 80% | 400.0万人民币 |
2 | 唐玄 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐玄
|
|
2 |
黄仁华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐玄 [退出]
|
黄仁华 [新增]
|
2 | 2021-12-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄仁华 [退出]
|
唐玄 [新增]
|
3 | 2021-12-08 | 法定代表人变更 |
唐玄
|
黄仁华
|
4 | 2021-12-08 | 章程备案 |
无
|
2021-12-08提交新的公司章程。
|
5 | 2020-07-10 | 章程备案 |
无
|
2020-07-06提交新的公司章程。
|
6 | 2020-07-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐玄 [退出]
|
黄仁华 [新增]
|
7 | 2020-07-10 | 法定代表人变更 |
张映珊
|
唐玄
|
8 | 2020-07-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张映珊 [退出]
|
唐玄 [新增]
|
9 | 2020-07-10 | 股东变更 |
黄仁华 ,唐玄 ,张映珊 [退出]
|
黄仁华 ,唐玄
|
10 | 2019-10-28 | 股东变更 |
唐玄 ,张映珊
|
黄仁华 , [新增]唐玄 ,张映珊
|