序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨华清 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨华清
|
|
2 |
欧利芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-01 | 股东变更 |
刘军 , [退出]杨华清
|
杨华清
|
2 | 2021-02-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘军 [退出]
|
欧利芳 [新增]
|
3 | 2021-02-01 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2021-02-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨华清
|
杨华清
|
5 | 2021-02-01 | 章程备案 |
无
|
2021-01-28提交最新章程
|
6 | 2019-06-20 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
杨建标; [退出]刘平军; [退出]杨华清;
|
刘军; [新增]杨华清;
|
7 | 2019-06-20 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
500.000000万人民币( + 400% )
|
8 | 2019-06-20 | 章程备案 |
无
|
2019-06-06修改章程第五条、第六条、第二十四条
|
9 | 2019-06-20 | 股东变更 |
刘平军 , [退出]杨华清 ,杨建标 [退出]
|
刘军 , [新增]杨华清
|
10 | 2019-06-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘平军 [退出]
|
杨华清 [新增]
|