序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹建忠 | 50% | 100.0万人民币 |
2 | 曹韵 | 50% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周超
|
|
2 |
曹建忠
|
|
3 |
曹韵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-28 | 法定代表人变更 |
曹建忠
|
周超
|
2 | 2021-10-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹建忠 [退出]
|
周超 [新增]
|
3 | 2021-08-25 | 法定代表人变更 |
周超
|
曹建忠
|
4 | 2021-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周超 [退出]
|
曹建忠 [新增]
|
5 | 2019-05-20 | 联络员备案 |
曹建忠 *** 备案手机:***
|
周超 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-02-20 | 法定代表人变更 |
曹建忠
|
周超
|
7 | 2019-02-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
周超
|
8 | 2019-02-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹韵
|
曹韵
|
9 | 2019-02-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹建忠
|
曹建忠
|
10 | 2018-06-01 | 联络员备案 |
曹建忠 *** 备案手机:***
|
曹建忠 *** 备案手机:***
|