序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王国菊 | 80% | 400.0万人民币 |
2 | 曾静 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王国菊
|
|
2 |
曾静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-26 | 法定代表人变更 |
周德忠
|
王国菊
|
2 | 2018-07-26 | 章程备案 |
无
|
2018-07-22变更股东、法定代表人、营业期限提交新章程
|
3 | 2018-07-26 | 股东变更 |
曾静 ,周德忠 [退出]
|
王国菊 , [新增]曾静
|
4 | 2018-07-26 | 财务负责人 |
|
李生华 ***
|
5 | 2018-07-26 | 联络员备案 |
周德忠 *** 备案手机:***
|
江美英 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-07-26 | 经营期限 |
2014年3月18日 至 2034年3月17日
|
2014年3月18日 至 长期
|
7 | 2018-05-09 | 联络员备案 |
马恭湘 *** 备案手机:***
|
周德忠 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2017-03-31 | 股东变更 |
林琦 , [退出]曾静
|
曾静 ,周德忠 [新增]
|
9 | 2017-03-31 | 法定代表人变更 |
林琦
|
周德忠
|
10 | 2017-03-31 | 投资人(股权)变更 |
曾静 出资 100万人民币;林琦 出资 400万人民币; [退出]
|
曾静 出资 100万人民币;周德忠 出资 400万人民币; [新增]
|