序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱辉纪 | 100% | 802.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱辉纪
|
|
2 |
朱海霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-17 | 联络员备案 |
朱辉纪 *** 备案手机:***
|
朱辉纪 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-03-14 | 联络员备案 |
朱辉纪 *** 备案手机:***
|
朱辉纪 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-06-04 | 联络员备案 |
朱辉纪 *** 备案手机:***
|
朱辉纪 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-06-03 | 联络员备案 |
朱辉纪 *** 备案手机:***
|
朱辉纪 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-06-05 | 联络员备案 |
朱辉纪 *** 备案手机:***
|
朱辉纪 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-05-20 | 联络员备案 |
朱辉纪 *** 备案手机:***
|
朱辉纪 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-06-20 | 联络员备案 |
朱辉纪 *** 备案手机:***
|
朱辉纪 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-06-04 | 联络员备案 |
朱辉纪 *** 备案手机:***
|
朱辉纪 *** 备案手机:***
|
9 | 2016-01-05 | 股东变更 |
朱斌 , [退出]朱海霞 , [退出]朱辉纪
|
朱辉纪
|
10 | 2016-01-05 | 财务负责人 |
|
陈奕欣
|