序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾志政 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟定满
|
|
2 |
陈建华
|
|
3 |
谭立新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-25 | 联络员备案 |
陈丽芳 *** 备案手机:***
|
张娟娟 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-06-19 | 联络员备案 |
陈丽芳 *** 备案手机:***
|
陈丽芳 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈强松 [退出]
|
钟定满 [新增]
|
4 | 2018-05-09 | 法定代表人变更 |
陈强松
|
钟定满
|
5 | 2016-04-08 | 联络员备案 |
陈强松 备案手机:*****
|
陈丽芳 备案手机:***** (网上办理)
|
6 | 2016-04-08 | 联络员备案 |
陈丽芳 备案手机:*****
|
陈丽芳 备案手机:***** (网上办理)
|
7 | 2015-12-16 | 联络员备案 |
邓飞玉
|
陈强松
|
8 | 2015-12-16 | 财务负责人 |
|
谭颖
|
9 | 2015-12-16 | 法定代表人变更 |
汪东
|
陈强松
|
10 | 2015-09-11 | 法定代表人变更 |
谭立新
|
汪东
|