序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王金圣 | 80% | 720.0万人民币 |
2 | 王振英 | 20% | 180.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-12 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
王振雄; [退出]
|
王金圣; [新增]
|
2 | 2021-08-12 | 联络员备案 |
王振雄 *** 备案手机:***
|
王金圣 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-06-18 | 联络员备案 |
王金圣 *** 备案手机:***
|
王振雄 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-06-18 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
王金圣; [退出]
|
王振雄; [新增]
|
5 | 2018-10-10 | 出资额变更 |
340万人民币
|
900.000000万人民币( + 164.70588% )
|
6 | 2018-10-10 | 财务负责人 |
|
王珍玉 ***
|
7 | 2018-10-10 | 执行合伙企业事务的合伙人 |
何华章; [退出]
|
王金圣; [新增]
|