序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭贵华 | 50% | 25万人民币 |
2 | 彭灶平 | 50% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭贵华
|
|
2 |
彭灶平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-31 | 联络员备案 |
彭贵华 *** 备案手机:***
|
左太勇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-05-28 | 联络员备案 |
彭贵华 *** 备案手机:***
|
彭贵华 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2016-08-26 | 联络员备案 |
周艳芳 备案手机:*****
|
彭贵华 备案手机:*****
|
4 | 2016-08-26 | 财务负责人 |
|
雷春香
|
5 | 2016-03-15 | 联络员备案 |
雷春香 备案手机:*****
|
周艳芳 备案手机:*****
|