序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭合平 | 51% | 102.0万人民币 |
2 | 朱满雄 | 49% | 98.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱满雄
|
|
2 |
谭合平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱成文 [退出]
|
朱满雄 [新增]
|
2 | 2022-06-22 | 股东变更 |
谭合平 ,朱成文 [退出]
|
谭合平 ,朱满雄 [新增]
|
3 | 2022-06-22 | 经营范围变更 |
物业管理;水上乐园娱乐经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:物业管理;会议及展览服务;园林绿化工程施工;租赁服务(不含许可类租赁服务);专业保洁、清洗、消毒服务;非居住房地产租赁;住房租赁;停车场服务;通用设备修理;装卸搬运;家政服务;住宅水电安装维护服务;游乐园服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
4 | 2022-06-22 | 联络员备案 |
何淑珍 *** 备案手机:***
|
李社芳 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-04-20 | 联络员备案 |
何榕 *** 备案手机:***
|
何淑珍 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-09-23 | 经营范围变更 |
物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
物业管理;水上乐园娱乐经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-07-25 | 联络员备案 |
邓慧敏 *** 备案手机:***
|
何榕 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-07-25 | 法定代表人变更 |
朱成文
|
朱满雄
|
9 | 2019-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱成文
|
朱成文
|
10 | 2019-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱满雄 [退出]
|
谭合平 [新增]
|