序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-06 | 负责人变更 |
刘外红 [退出]
|
肖拾全 [新增]
|
2 | 2020-04-24 | 联络员备案 |
谭学武 *** 备案手机:***
|
刘外红 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-08-06 | 负责人变更 |
曹斌 [退出]
|
刘外红 [新增]
|
4 | 2019-08-06 | 名称变更 |
安仁县广播电视局广告文体部
|
安仁县广播电视台广告文体部
|
5 | 2017-06-13 | 名称变更 |
|
安仁县广播电视台
|
6 | 2017-06-13 | 隶属单位名称变更 |
|
安仁县广播电视台
|
7 | 2017-06-13 | 其他事项备案 |
|
安仁县广播电视台
|
8 | 2017-06-13 | 负责人变更 |
欧阳月文 [退出]
|
曹斌 [新增]
|