序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-21 | 负责人变更 |
成涛 [退出]
|
吴爽 [新增]
|
2 | 2021-07-21 | 其他事项备案 |
中国人民财产保险股份有限公司
|
中国人民财产保险股份有限公司
|
3 | 2021-04-26 | 联络员备案 |
龚雨佳 *** 备案手机:***
|
李畅 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-05-09 | 联络员备案 |
杨敏嘉 *** 备案手机:***
|
龚雨佳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2016-07-18 | 负责人变更 |
王聪林 [退出]
|
成涛 [新增]
|
6 | 2016-05-31 | 联络员备案 |
杨松柏 备案手机:*****
|
杨敏嘉 备案手机:***** (网上办理)
|