序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-25 | 负责人变更 |
刘夏 [退出]
|
彭南宏 [新增]
|
2 | 2020-05-26 | 联络员备案 |
何建设 *** 备案手机:***
|
何建设 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-05-25 | 联络员备案 |
易军 *** 备案手机:***
|
何建设 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-03-08 | 负责人变更 |
王健 [退出]
|
刘夏 [新增]
|
5 | 2017-03-30 | 联络员备案 |
廖文兵 备案手机:*****
|
易军 备案手机:***** (网上办理)
|
6 | 2016-06-24 | 负责人变更 |
王荣幸 [退出]
|
王健 [新增]
|
7 | 2016-06-24 | 财务负责人 |
|
廖文兵
|