序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-26 | 联络员备案 |
曹四玉 *** 备案手机:***
|
邓丽辉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-06-04 | 负责人变更 |
吴伟 [退出]
|
刘宗鑫 [新增]
|
3 | 2020-02-14 | 联络员备案 |
郭青松 *** 备案手机:***
|
曹四玉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-02-21 | 联络员备案 |
邓康仁 *** 备案手机:***
|
郭青松 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2018-08-31 | 负责人变更 |
郭颖霆 [退出]
|
吴伟 [新增]
|
6 | 2016-07-12 | 财务负责人 |
|
颜红莉
|
7 | 2016-07-12 | 负责人变更 |
朱小辉 [退出]
|
郭颖霆 [新增]
|