序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李道平 | 33.34% | 200.04万人民币 |
2 | 李文昌 | 33.33% | 199.98万人民币 |
3 | 李天德 | 33.33% | 199.98万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李俊辉
|
|
2 |
李道平
|
|
3 |
李天德
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-11 | 经营范围变更 |
爆竹类(C级)生产、销售。(许可证有效期至2019年9月29日)
|
爆竹类(C级)生产、销售。(许可证有效期至2022年9月25日)
|
2 | 2017-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李道平 [退出]
|
李俊辉 [新增]
|
3 | 2017-03-27 | 经理备案 |
李道平 [退出]
|
李俊辉 [新增]
|
4 | 2017-03-27 | 法定代表人变更 |
李道平
|
李俊辉
|
5 | 2016-10-21 | 经营范围变更 |
爆竹类(C级)生产、销售。(许可证有效期至2016年7月30日)
|
爆竹类(C级)生产、销售。(许可证有效期至2019年9月29日)
|