序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蓝山县财政局 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李重文
|
|
2 |
封智华
|
|
3 |
蒋卫东
|
|
4 |
翁艳红
|
|
5 |
厉剑
|
|
6 |
董吉田
|
|
7 |
唐华
|
|
8 |
刘来清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
廖林翔 [退出]黄宇航 [退出]唐丽君 [退出]邓双平 [退出]翁艳红 [退出]
|
封智华 [新增]蒋卫东 [新增]李重文 [新增]
|
2 | 2020-06-04 | 法定代表人变更 |
邓双平
|
李重文
|
3 | 2020-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘寿骞 [退出]李慕华 [退出]黄欣 [退出]
|
刘来清 [新增]唐华 [新增]董吉田 [新增]翁艳红 [新增]厉剑 [新增]
|
4 | 2020-06-04 | 章程备案 |
无
|
2020-06-04新章程备案
|
5 | 2020-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
翁艳红 [退出]
|
封智华 [新增]
|
6 | 2020-05-27 | 联络员备案 |
李重文 *** 备案手机:***
|
李重文 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-05-18 | 联络员备案 |
雷小蓉 *** 备案手机:***
|
李重文 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2018-09-28 | 法定代表人变更 |
段忠生
|
邓双平
|
9 | 2018-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李重文 [退出]雷小蓉 [退出]黄哲章 [退出]黄昌建 [退出]段忠生 [退出]
|
黄宇航 [新增]翁艳红 [新增]唐丽君 [新增]邓双平 [新增]廖林翔 [新增]
|
10 | 2018-09-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邱康生 [退出]欧志云 [退出]黄积文 [退出]
|
刘寿骞 [新增]黄欣 [新增]李慕华 [新增]
|