序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于德 | 51% | 1530.0万人民币 |
2 | 吴锋成 | 49% | 1470.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于德
|
|
2 |
吴锋成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-04 | 股东变更 |
湖南德鑫物流投资有限公司 , [退出]于德
|
吴锋成 , [新增]于德
|
2 | 2017-08-04 | 章程备案 |
无
|
2017-07-25公司股东变更
|
3 | 2017-08-04 | 投资人(股权)变更 |
于 德 出资 1530万人民币;湖南德鑫物流投资有限公司 出资 1470万人民币; [退出]
|
于 德 出资 1530万人民币;吴锋成 出资 1470.000000万人民币; [新增]
|
4 | 2016-04-10 | 联络员备案 |
隋文杰 备案手机:*****
|
蒋铁桥 备案手机:***** (网上办理)
|
5 | 2015-04-09 | 一般代表变更 |
永州市工商行政管理局
|
祁阳县工商行政管理局
|
6 | 2015-01-29 | 投资人(股权)变更 |
于德,吴锋成
|
湖南德鑫物流投资有限公司,于 [新增]德
|