序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 柏春花 | 100% | 970.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
柏春花
|
|
2 |
彭定学
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-18 | 联络员备案 |
鲁承勇 *** 备案手机:***
|
柏春花 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2022-04-18 | 股东变更 |
鲁承勇 [退出]
|
柏春花 [新增]
|
3 | 2022-04-18 | 章程备案 |
无
|
2022-04-13章程第三章第六条
|
4 | 2021-10-19 | 法定代表人变更 |
鲁承勇
|
柏春花
|
5 | 2021-10-19 | 章程备案 |
无
|
2021-10-09第一章,第二条
|
6 | 2021-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈平 [退出]
|
彭定学 [新增]
|
7 | 2021-10-19 | 地址变更 |
湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇鲤鱼井路9号
|
湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇翠华路1-1号一楼
|
8 | 2021-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鲁承勇 [退出]
|
柏春花 [新增]
|