序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周革莲 | 82.35294% | 56万人民币 |
2 | 刘烈权 | 17.64706% | 12万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周革莲
|
|
2 |
刘烈权
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-08 | 联络员备案 |
周革莲 *** 备案手机:***
|
周革莲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-06-08 | 联络员备案 |
尹春艳 *** 备案手机:***
|
周革莲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2018-01-19 | 股东变更 |
程丽玲 , [退出]周革莲
|
刘烈权 , [新增]周革莲
|
4 | 2018-01-19 | 联络员备案 |
程丽玲 *** 备案手机:***
|
尹春艳 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-01-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-01-12章程第六条修正
|
6 | 2018-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程丽玲 [退出]
|
刘烈权 [新增]
|
7 | 2018-01-19 | 财务负责人 |
周兆忠 ***
|
尹春艳 ***
|
8 | 2018-01-19 | 投资人(股权)变更 |
周革莲 出资 56万人民币;程丽玲 出资 12万人民币; [退出]
|
周革莲 出资 56万人民币;刘烈权 出资 12万人民币; [新增]
|