序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘勇 | 99.9% | 99.9万人民币 |
2 | 刘四保 | 0.1% | 0.1万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘勇
|
|
2 |
刘四保
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-14 | 股东变更 |
胡凤秋 , [退出]刘勇
|
刘四保 , [新增]刘勇
|
2 | 2021-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡凤秋 [退出]
|
刘四保 [新增]
|
3 | 2021-07-14 | 章程备案 |
无
|
2021-07-12股东变更,监事变更
|
4 | 2020-01-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄利 [退出]
|
胡凤秋 [新增]
|
5 | 2020-01-06 | 财务负责人 |
余清明 ***
|
刘勇 ***
|
6 | 2020-01-06 | 章程备案 |
无
|
2019-12-31同意通过修改后的公司章程。
|
7 | 2020-01-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
余清明 [退出]
|
刘勇 [新增]
|
8 | 2020-01-06 | 股东变更 |
刘勇 ,余清明 [退出]
|
胡凤秋 , [新增]刘勇
|
9 | 2020-01-06 | 法定代表人变更 |
余清明
|
刘勇
|
10 | 2019-03-14 | 联络员备案 |
余清明 *** 备案手机:***
|
刘勇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|