序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-13 | 联络员备案 |
覃琬婷 *** 备案手机:***
|
杨明娥 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-04-29 | 负责人变更 |
龚飞龙 [退出]
|
陈星亮 [新增]
|
3 | 2017-02-24 | 负责人变更 |
谭显光 [退出]
|
龚飞龙 [新增]
|
4 | 2016-06-07 | 联络员备案 |
李晶晶 备案手机:*****
|
覃琬婷 备案手机:*****
|
5 | 2015-04-14 | 其他事项备案 |
中国建设银行股份有限公司
|
中国建设银行股份有限公司湖南省分行
|
6 | 2015-04-14 | 企业类型变更 |
2229
|
2219
|
7 | 2015-04-14 | 隶属企业名称变更 |
中国建设银行股份有限公司
|
中国建设银行股份有限公司湖南省分行
|