序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-26 | 负责人变更 |
谭清明 [退出]
|
蒙惠玲 [新增]
|
2 | 2015-12-10 | 隶属企业名称变更 |
广州群益人力资源有限公司
|
广州群益人力资源有限公司
|
3 | 2015-12-10 | 经营范围变更 |
收集、整理、储存和****布人才供求信息、人才推荐、人才招聘、人才择业咨询指导、人才资源开****与管理咨询(筹建);劳务派遣。
|
受总公司委托,从事商务服务业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2015-12-10 | 经营期限(营业期限)变更 |
2012年5月9日 至 2015年8月19日
|
2012年5月9日 至 2015年8月19日
|
5 | 2015-12-10 | 联络员备案 |
|
谭清明
|
6 | 2015-12-10 | 财务负责人 |
|
罗琼珊
|