序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何志兵 | 95% | 95万人民币 |
2 | 岳佳 | 5% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何志兵
|
|
2 |
岳佳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-27 | 清算组备案 |
无
|
负责人:何志兵;成员:岳佳;
|
2 | 2018-03-27 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:何志兵;成员:岳佳;
|
3 | 2014-07-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
2017-12-10
|
2027-12-10
|