序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周凌波 | 62.5% | 500.0万人民币 |
2 | 蒋双莲 | 37.5% | 300.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周凌波
|
|
2 |
蒋双莲
|
|
3 |
奉燕飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-20 | 章程备案 |
无
|
2020-10-15第三章第六条。
|
2 | 2020-11-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周凌波
|
周凌波
|
3 | 2020-11-20 | 股东变更 |
刘雪琴 , [退出]周凌波
|
蒋双莲 , [新增]周凌波
|
4 | 2020-11-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘雪琴 [退出]
|
蒋双莲 [新增]
|
5 | 2020-11-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周凌波 [退出]
|
奉燕飞 [新增]
|
6 | 2020-10-16 | 联络员备案 |
蒋秦 *** 备案手机:***
|
蒋秦 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-05-26 | 联络员备案 |
盘路 *** 备案手机:***
|
蒋秦 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2019-04-20 | 联络员备案 |
李秋菊 *** 备案手机:***
|
盘路 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2018-01-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周凌波 [退出]
|
刘雪琴 [新增]
|
10 | 2018-01-12 | 法定代表人变更 |
刘雪琴
|
周凌波
|