序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龙国福 | 100% | 100 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
龙国福
|
|
2 |
唐丽娟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-28 | 财务负责人 |
封小寒 ***
|
封小寒 ***
|
2 | 2019-06-28 | 联络员备案 |
唐良军 *** 备案手机:***
|
唐良军 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-06-19 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
唐良军; [退出]
|
龙国福; [新增]
|
4 | 2018-06-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-06-19原公司章程第三章第六条 股东姓名、出资额、出资方式、比例和期限
|
5 | 2018-06-19 | 股东变更 |
唐良军 [退出]
|
龙国福 [新增]
|
6 | 2018-06-19 | 法定代表人变更 |
唐良军
|
龙国福
|
7 | 2018-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐良军 [退出]
|
龙国福 [新增]
|
8 | 2018-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐丽娟
|
唐丽娟
|
9 | 2018-05-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-01-09原公司章程第三章第六条 股东姓名、出资额、出资方式
|
10 | 2018-05-24 | 财务负责人 |
封小寒 ***
|
封小寒 ***
|