序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-01 | 负责人变更 |
吕凌志 [退出]
|
郑珍贵 [新增]
|
2 | 2019-06-19 | 负责人变更 |
张华 [退出]
|
吕凌志 [新增]
|
3 | 2019-05-23 | 联络员备案 |
周成峰 *** 备案手机:***
|
丁蕾 *** 备案手机:***
|
4 | 2017-08-22 | 负责人变更 |
秦东元 [退出]
|
张华 [新增]
|
5 | 2016-06-06 | 联络员备案 |
贺彩霞 备案手机:*****
|
周成峰 备案手机:*****
|