序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张红艳 | 68% | 6800.0万人民币 |
2 | 湖南宇成康旅文化有限公司 | 32% | 3200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张红艳
|
|
2 |
李淑兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李淑兰
|
李淑兰
|
2 | 2022-08-17 | 法定代表人变更 |
张红艳
|
谭东华
|
3 | 2022-08-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张红艳 [退出]
|
谭东华 [新增]
|
4 | 2022-08-17 | 章程备案 |
无
|
2022-08-16股东及股权;法定代表人
|
5 | 2022-08-17 | 股东变更 |
湖南宇成康旅文化有限公司 ,张红艳 [退出]
|
湖南宇成康旅文化有限公司 ,张家界奢龙酒店有限公司 [新增]
|
6 | 2022-08-16 | 联络员备案 |
郑笑丽 *** 备案手机:***
|
郑笑丽 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2022-06-10 | 联络员备案 |
郑笑丽 *** 备案手机:***
|
郑笑丽 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2021-05-31 | 联络员备案 |
郑笑丽 *** 备案手机:***
|
郑笑丽 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2021-04-08 | 联络员备案 |
曾理 *** 备案手机:***
|
郑笑丽 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2020-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张红艳 [退出]
|
李淑兰 [新增]
|