序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-30 | 负责人变更 |
郑忠文 [退出]
|
罗菁菁 [新增]
|
2 | 2022-05-30 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
3 | 2019-12-16 | 负责人变更 |
张拥军 [退出]
|
郑忠文 [新增]
|
4 | 2019-04-01 | 负责人变更 |
王建平 [退出]
|
张拥军 [新增]
|
5 | 2018-06-01 | 联络员备案 |
唐莲蓓 *** 备案手机:***
|
黎四花 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-06-01 | 联络员备案 |
黎四花 *** 备案手机:***
|
黎四花 *** 备案手机:***
|