序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李少倩 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 曾颖蓉 | 50% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
费海燕
|
|
2 |
李少倩
|
|
3 |
曾颖蓉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-31 | 联络员备案 |
李少倩 *** 备案手机:***
|
李少倩 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-05-28 | 联络员备案 |
李少倩 *** 备案手机:***
|
李少倩 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
柏蛟鹏 [退出]
|
费海燕 [新增]
|
4 | 2021-03-02 | 法定代表人变更 |
柏蛟鹏
|
费海燕
|
5 | 2020-06-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-06-19公司住所变更
|
6 | 2020-06-22 | 地址变更 |
湖南省祁阳县龙山街道办事处青草路101号二楼
|
湖南省永州市祁阳县浯溪街道办事处浯溪社区浯溪南路68号
|
7 | 2018-07-26 | 法定代表人变更 |
陈贻平
|
柏蛟鹏
|
8 | 2018-07-26 | 股东变更 |
陈贻平 , [退出]李少倩 ,曾颖蓉
|
李少倩 ,曾颖蓉
|
9 | 2018-07-26 | 章程备案 |
无
|
2018-07-25公司股东及法定代表人变更
|
10 | 2018-07-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈贻平 [退出]
|
柏蛟鹏 [新增]
|