序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-20 | 联络员备案 |
仝文英 *** 备案手机:***
|
蒋艳平 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2017-12-01 | 负责人变更 |
仝文英 [退出]
|
蒋艳平 [新增]
|
3 | 2017-03-15 | 负责人变更 |
吕磊 [退出]
|
仝文英 [新增]
|
4 | 2017-02-13 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
仝文英 备案手机:*****
|
5 | 2015-05-25 | 法定代表人变更 |
张志鹏
|
吕磊
|