序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-21 | 负责人变更 |
廖春清 [退出]
|
李爱国 [新增]
|
2 | 2019-06-04 | 联络员备案 |
李小平 *** 备案手机:***
|
王爱萍 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-07-26 | 负责人变更 |
朱瑛 [退出]
|
廖春清 [新增]
|
4 | 2018-06-05 | 联络员备案 |
李小平 *** 备案手机:***
|
李小平 *** 备案手机:*** (网上办理)
|