序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-16 | 联络员备案 |
乐石露 *** 备案手机:***
|
刘静 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-02-04 | 负责人变更 |
何金泽 [退出]
|
祝伯文 [新增]
|
3 | 2021-02-04 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;办理汇兑业务;从事银行卡业务;代理收付款项;代理****行、兑付,承销政府债券;办理 个人存款证明服务;办理网上银行业务;办理小额贷款业务;办理基金代销业务;办理国内外结算;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(以上项目涉及需前置许可的凭有效许可证经营,法律、法规禁止的不得经营)
|
吸收本外币储蓄存款;办理国内国际汇兑业务;办理银行卡(借记卡)业务;受理信用卡还款业务;受理电子银行业务(含自助银行业务、短信业务);基于邮储银行系统的代收付业务;代理****行、兑付政府债券;提供个人存款证明服务;保险兼业务代理业务;代理销售基金、个人理财、资产管理计划产品及其他金融产品;受理第三方存管业务;邮储银行委托的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2020-07-31 | 负责人变更 |
唐福庄 [退出]
|
何金泽 [新增]
|
5 | 2019-03-21 | 联络员备案 |
郑国翠 *** 备案手机:***
|
乐石露 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2018-11-04 | 负责人变更 |
夏四清 [退出]
|
唐福庄 [新增]
|
7 | 2017-08-18 | 负责人变更 |
郑红军 [退出]
|
夏四清 [新增]
|
8 | 2015-04-29 | 法定代表人变更 |
袁华
|
郑红军
|
9 | 2014-07-01 | 法定代表人变更 |
郑红军
|
袁华
|